Hanes ariannol THE SIR JAMES KNOTT TRUST
Rhif yr elusen: 1001363
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.13m | £1.98m | £1.96m | £2.94m | £2.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.38m | £2.07m | £2.16m | £2.85m | £2.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £15.16k | £419 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £391.22k | £146.80k | £487.45k | £814.40k | £510.62k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.73m | £1.83m | £1.45m | £2.12m | £2.20m | |
|
Incwm - Arall | £9.65k | £7.00k | £17.16k | £6.44k | £11.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.14m | £1.83m | £1.97m | £2.50m | £2.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £244.92k | £234.39k | £185.86k | £352.09k | £286.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £16.40k | £7.94k | £13.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £1.83m | £1.71m | £2.32m | £1.97m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £244.92k | £234.39k | £185.86k | £300.44k | £286.02k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.