Dogfen lywodraethu NATIONAL ASSOCIATION FOR VOLUNTARY AND COMMUNITY ACTION
Rhif yr elusen: 1001635
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21 JANUARY 1991, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 18 SEPTEMBER 1992, 17 SEPTEMBER 1993, SEPTEMBER 1998, 8 SEPTEMBER 1999, 06 SEPTEMBER 2000, 12 SEPTEMBER 2003, 07 SEPTEMBER 2005 AND 17/09/09 AND 15/10/14 as amended on 16 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN ENGLAND AND IN PARTICULAR, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY,DISTRESS AND SICKNESS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ENGLAND
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.