Hanes ariannol SOUTHSIDE REHABILITATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1002882
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £436.85k | £427.41k | £414.22k | £423.29k | £448.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £406.40k | £418.65k | £364.71k | £391.00k | £410.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £275.50k | £290.50k | £317.37k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £275.50k | £275.50k | N/A | £17.85k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.