Hanes ariannol SUFFOLK MIND
Rhif yr elusen: 1003061
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.65m | £2.85m | £3.21m | £3.42m | £3.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.56m | £2.91m | £3.00m | £3.56m | £3.89m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.80m | £2.07m | £2.32m | £1.66m | £1.68m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £107.00k | £137.49k | £163.78k | £25.07k | £8.93k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £212.75k | £214.59k | £222.33k | £219.92k | £406.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.37m | £2.53m | £2.93m | £3.11m | £3.33m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.36k | £7.31k | £4.46k | £4.45k | £7.80k | |
|
Incwm - Arall | £66.74k | £98.35k | £58.51k | £84.34k | £40.09k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £92.57k | £0 | £500 | £471 | £199.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.56m | £2.91m | £3.00m | £3.56m | £3.89m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.57k | £23.64k | £33.70k | £32.45k | £28.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.