ymddiriedolwyr SUFFOLK MIND
Rhif yr elusen: 1003061
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian White | Cadeirydd | 26 April 2016 |
|
|
||||
Clare Taylor | Ymddiriedolwr | 30 July 2024 |
|
|
||||
Victoria Southgate | Ymddiriedolwr | 30 July 2024 |
|
|
||||
Chloe Ludkin | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Katerina Budinova | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Karen Davies | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Greer Hill | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Leanne Thorndyke | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
TIM MUTUM | Ymddiriedolwr | 26 January 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.