ymddiriedolwyr THE PUBLIC LAW PROJECT
Rhif yr elusen: 1003342
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Senker | Cadeirydd | 01 November 2023 |
|
|
||||
Simon James Fletcher | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Harbi Jama | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Carien Rai | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Ravi Samir Mehta | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Richard James Savill | Ymddiriedolwr | 30 June 2020 |
|
|
||||
Renata Maria Czinkotai | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|
||||
Sarah Jane Novak Burton | Ymddiriedolwr | 06 March 2019 |
|
|
||||
Andrew Hood | Ymddiriedolwr | 06 March 2019 |
|
|||||
Bryan Nott | Ymddiriedolwr | 09 March 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.