Hanes ariannol CLAIRE HOUSE
Rhif yr elusen: 1004058
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.31m | £10.02m | £9.65m | £11.75m | £11.99m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.40m | £9.02m | £8.30m | £7.95m | £9.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £564.49k | £634.50k | £759.46k | £816.93k | £754.90k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £362.50k | £889.39k | £3.41m | £664.53k | £899.83k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.77m | £5.67m | £6.79m | £7.75m | £7.75m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.45m | £3.43m | £1.99m | £3.02m | £3.09m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £586.43k | £821.02k | £786.79k | £816.93k | £1.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £99.84k | £94.07k | £85.94k | £102.95k | £145.54k | |
|
Incwm - Arall | £39.29k | £6.04k | £1.69k | £59.73k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £456.06k | £937.57k | £1.24m | £2.26m | £2.73m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.91m | £5.17m | £4.77m | £4.69m | £5.73m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.48m | £1.07m | £3.52m | £3.26m | £3.62m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.36k | £23.94k | £24.01k | £26.70k | £30.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £15.88k | £16.35k | £17.36k | £18.49k | £18.26k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £2.77m | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.