Hanes ariannol Skills and Education Group
Rhif yr elusen: 1004087
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.80m | £4.06m | £4.46m | £4.06m | £5.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.33m | £3.75m | £4.29m | £3.68m | £5.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £335.56k | £38.56k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £15.39k | £29.25k | £23.33k | £675.40k | £1.92m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.71m | £3.99m | £4.06m | £3.33m | £3.46m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.78k | £17.92k | £16.69k | £10.24k | £11.20k | |
|
Incwm - Arall | £60.10k | £27.93k | £353.81k | £49.93k | £34.80k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.33m | £3.75m | £4.29m | £3.02m | £3.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £663.34k | £1.41m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.69k | £24.21k | £34.64k | £58.96k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.