Hanes ariannol THE BRITISH SOCIETY FOR HAEMATOLOGY
Rhif yr elusen: 1005735
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.27m | £2.43m | £1.01m | £2.76m | £2.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.87m | £2.21m | £1.33m | £1.91m | £2.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £157 | £1.01k | £0 | £17 | £705 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £898.61k | £910.22k | £14.13k | £1.09m | £1.18m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.28m | £1.41m | £919.82k | £1.61m | £1.38m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £92.97k | £107.64k | £74.94k | £56.67k | £52.47k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £284 | £0 | £0 | £307 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.11m | £1.42m | £1.14m | £1.36m | £1.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £763.41k | £789.85k | £184.90k | £548.17k | £1.05m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £64.34k | £60.86k | £48.52k | £31.22k | £36.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £7 | £32.48k | £19.00k | £48.46k | £54.44k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £32.92k | £49.98k | £33.99k | £34.26k | £35.85k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.