Dogfen lywodraethu ALDER HEY FAMILY HOUSE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1008765
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17 SEPTEMBER 1991, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS OF 10 APRIL 1992, 2 NOVEMBER 1993, 7 MARCH 1995, 9 JANUARY 1996, 23 JANUARY 2001, 17 JULY 2001 AND 14 NOVEMBER 2006.
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE ACCOMMODATION AND OTHER ASSISTANCE FOR CHILDREN BEING TREATED AT THE ROYAL LIVERPOOL CHILDREN'S HOSPITAL, ALDER HEY AND FOR THEIR FAMILIES DURING PERIODS OF TREATMENT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.