Hanes ariannol YORKSHIRE AND HUMBERSIDE ASSOCIATION FOR MUSIC IN SPECIAL EDUCATION
Rhif yr elusen: 1009204
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.96k | £36.35k | £21.61k | £19.48k | £31.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.69k | £41.13k | £13.78k | £21.63k | £24.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.60k | £15.47k | £13.16k | £16.29k | £12.94k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.