ymddiriedolwyr THE BEARR TRUST
Rhif yr elusen: 1011086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLA FRANCES ELIZABETH RAMSDEN | Cadeirydd | 12 March 1997 |
|
|
||||
Clare Brooks | Ymddiriedolwr | 04 April 2024 |
|
|
||||
Helen Goodman | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Sabrina Vashisht | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Charles Garrett | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Sam Thorne | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Jane Ebel | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
Alison Mary Lantukh | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
||||
ROSS EDWARD ROBERT GILL | Ymddiriedolwr | 22 October 2015 |
|
|||||
Dr Michael Rasell | Ymddiriedolwr | 30 April 2013 |
|
|
||||
JANET GUNN CMG | Ymddiriedolwr | 07 October 2010 |
|
|||||
ANN LEWIS CMG | Ymddiriedolwr | 12 March 1997 |
|
|||||
Marcia Levy | Ymddiriedolwr | 12 March 1997 |
|
|||||
MEGAN BICK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.