ymddiriedolwyr HARROGATE HOMELESS PROJECT LTD
Rhif yr elusen: 1011337
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clair Challenor-Chadwick | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Gillian Heseltine | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Stephen Day | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Natasha Cull | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Lee Evans | Ymddiriedolwr | 03 September 2021 |
|
|
||||
John David Thomas | Ymddiriedolwr | 03 September 2021 |
|
|
||||
Naomi Atkinson-Maury | Ymddiriedolwr | 24 August 2021 |
|
|
||||
Jennifer Rose Dening | Ymddiriedolwr | 09 June 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.