ymddiriedolwyr HOLY TRINITY ROTHWELL TRUST
Rhif yr elusen: 1011662
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara Coggins | Cadeirydd | 12 November 2018 |
|
|
||||
Charles Parker | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Janet Marion Clements | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Nancy Giard Hawthorn | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Charles Edward Parker | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
David Cooke | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Linda Saunders | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|||||
Michael Christopher Coggins | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
Cedwien Brown | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
WILLIAM ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.