Hanes ariannol THE NATIONAL YOUTH ADVOCACY SERVICE
Rhif yr elusen: 1012485
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.95m | £7.94m | £8.20m | £9.14m | £10.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.81m | £7.88m | £7.96m | £9.03m | £10.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.29m | £4.83m | £4.93m | £4.32m | £5.09m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £100.05k | £22.79k | £543.08k | £501.88k | £765.35k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £21.18k | £28.90k | £46.62k | £68.64k | £80.68k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.90m | £7.89m | £8.12m | £9.03m | £10.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £28.02k | £26.94k | £18.70k | £22.12k | £22.77k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £14.73k | £22.30k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.72m | £7.81m | £7.89m | £8.90m | £10.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £95.91k | £74.57k | £68.86k | £126.51k | £128.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.00k | £13.70k | £14.14k | £15.90k | £16.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £543.08k | £501.88k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.64k | £0 | £8.28k | £10.63k | £11.30k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.