ymddiriedolwyr THE NATIONAL YOUTH ADVOCACY SERVICE
Rhif yr elusen: 1012485
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Mark Hedley | Cadeirydd | 09 December 2020 |
|
|||||||||
Scott Roger Cormack | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||||||
Norman Terrance Galloway | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||||||
Martha Cover | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||||||
Roy Jones MBE | Ymddiriedolwr | 29 June 2016 |
|
|||||||||
MARTYN JAMES BEST | Ymddiriedolwr | 09 June 2015 |
|
|||||||||
ANNESLEY WRIGHT | Ymddiriedolwr | 11 March 2014 |
|
|||||||||
JUDITH TIMMS OBE | Ymddiriedolwr | 07 October 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.