Hanes ariannol BLETCHLEY PARK TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1012743
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.47m | £9.24m | £6.07m | £6.45m | £10.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.47m | £8.00m | £6.51m | £7.08m | £9.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £25.79k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £995.10k | £1.75m | £1.88m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £728.43k | £2.67m | £3.40m | £3.04m | £4.32m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.23m | £1.28m | £415.15k | £1.06m | £2.10m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.49m | £5.26m | £2.24m | £2.28m | £3.94m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.68k | £13.70k | £3.95k | £5 | £48.03k | |
|
Incwm - Arall | £9.77k | £7.69k | £1.53k | £63.47k | £4.60k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £4.56k | £0 | £20.37k | £174.07k | £170.14k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.32m | £6.08m | £5.37m | £6.16m | £7.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £980.01k | £1.27m | £916.51k | £807.24k | £1.16m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £249.24k | £249.24k | £293.00k | £46.72k | £29.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £176.17k | £655.31k | £226.91k | £118.55k | £163.61k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.