Hanes ariannol LIFE PATH TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1013242
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.73m | £8.06m | £8.07m | £6.97m | £3.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.54m | £7.95m | £7.76m | £7.42m | £3.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £7.25m | £7.45m | £7.37m | £6.10m | £2.92m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £350.73k | £215.92k | £68.88k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £29.79k | £134.29k | £143.19k | £374.43k | £31.23k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £95.85k | £95.30k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £86.53k | £7.80m | £7.58m | £6.52m | £2.92m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.07k | £4.10k | £816 | £141 | £53.36k | |
|
Incwm - Arall | £23.70k | £22.97k | £0 | £73.47k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £100.00k | £140.19k | £266.46k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.54m | £7.95m | £7.76m | £7.42m | £3.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.63k | £2.16k | £18.63k | £12.60k | £14.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.