Dogfen lywodraethu FRIENDS OF SHROPSHIRE ARCHIVES
Rhif yr elusen: 1014458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 APRIL 1991 AS AMENDED 20 JUNE 1992 AS FURTHER AMENDED 27 NOVEMBER 2003 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 26 JUN 2016 as amended on 09 Jun 2021
Gwrthrychau elusennol
THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE PROMOTION OF THE PRESERVATION OF SHROPSHIRES RECORDS AND BY THE SUPPORT, ASSISTANCE AND IMPROVEMENT OF THE RECORDS HELD BY SHROPSHIRE COUNTY COUNCIL CURRENTLY THROUGH SHROPSHIRE ARCHIVES THROUGH THE ACTIVITY OF A GROUP OF FRIENDS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.