ymddiriedolwyr WEST MERCIA COUNTY GUIDES
Rhif yr elusen: 1017729
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Becky Powell | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Rebecca Hughes | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Deborah Drohan | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Fiona Lucas | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
Hannah Bleakley | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Freya Wenman | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Andrene Clarke | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
Justine Clarke | Ymddiriedolwr | 07 January 2019 |
|
|
||||
Elaine Bolton | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Karen Belcher | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|||||
Helen Cartwright | Ymddiriedolwr | 12 July 2017 |
|
|
||||
Kristie Mander | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Jane Collett | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
|
||||
Johanne Harrison | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
WENDY COWDREY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.