Hanes ariannol AGE UK WESTMINSTER
Rhif yr elusen: 1018300
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £443.66k | £412.96k | £432.41k | £634.87k | £728.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £332.93k | £385.56k | £395.74k | £574.19k | £671.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £80.00k | £68.75k | £70.63k | £72.50k | £72.38k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.00k | £32.50k | £65.40k | £34.31k | £15.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £35.00k | £40.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £70.99k | £131.36k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £528.72k | £556.84k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £157 | £65 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £1.00k | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £481.76k | £562.07k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £92.43k | £109.39k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £2.60k | £4.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.