Hanes ariannol THE TYLERS AND BRICKLAYERS CRAFT TRUST
Rhif yr elusen: 1020017
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/09/2019 | 29/09/2020 | 29/09/2021 | 29/09/2022 | 29/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.07k | £17.61k | £30.15k | £41.61k | £27.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.34k | £15.53k | £11.81k | £23.72k | £20.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.