ymddiriedolwyr LITTLETON AND HARESTOCK WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1020708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Marden | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
Susan Marsden | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
Brenda Fletcher | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Daphne Rice | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Celia Brown | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Alison Philp | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Daphne Poupart | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||
Beryl Christine Brandwood | Ymddiriedolwr | 08 October 2021 |
|
|
||||
Eileen Colebrook | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
Frances Martin | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.