ymddiriedolwyr SOUTH EAST BERKSHIRE DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1021253
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilary Crofton | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|||||
Oliver Fisher | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|||||
Alexis Sizeland | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Dale Kipp | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
SAM WINTERSON | Ymddiriedolwr | 13 July 2015 |
|
|
||||
DEREK LESLIE SALTER | Ymddiriedolwr | 14 July 2014 |
|
|||||
Steve Prower | Ymddiriedolwr | 30 September 2013 |
|
|||||
Mr Steve Richards | Ymddiriedolwr | 30 September 2013 |
|
|
||||
Mr Karan Mehra | Ymddiriedolwr | 28 August 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.