Hanes ariannol Havens Hospices
Rhif yr elusen: 1022119
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.00m | £14.75m | £12.91m | £12.19m | £12.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.52m | £10.54m | £10.14m | £10.76m | £13.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £216.00k | £182.00k | £375.00k | £38.40k | £9.90k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.74m | £1.79m | £2.02m | £2.37m | £2.08m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.10m | £7.54m | £7.01m | £5.36m | £5.77m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.15m | £4.06m | £2.99m | £4.29m | £4.51m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.96m | £1.97m | £2.39m | £2.37m | £2.30m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £70.00k | £67.00k | £0 | £12.00k | £114.00k | |
|
Incwm - Arall | £720.00k | £1.11m | £519.00k | £157.00k | £59.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.67m | £2.48m | £1.21m | £1.12m | £2.13m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.56m | £6.60m | £6.99m | £7.16m | £9.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.39m | £1.56m | £3.16m | £3.59m | £4.43m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £82.99k | £100.80k | £99.29k | £93.00k | £77.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £11.14k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £2.56m | £2.38m | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.