Dogfen lywodraethu DURHAM CATHEDRAL SCHOOLS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1023407
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 04/01/1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/08/1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/06/2004 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 12/10/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/12/2014 as amended on 23 Feb 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.