Hanes ariannol ST ANDREWS SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 1024559
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2005 | 31/08/2006 | 31/08/2007 | 31/08/2008 | 31/01/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £57.38k | £92.28k | £131.87k | £208.83k | £397.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £62.79k | £87.34k | £130.87k | £200.69k | £371.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.