ymddiriedolwyr CARLISLE ROTARY CLUB CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1026611
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annette Mather | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Andrew Meggs | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
David Morton | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Euan Thomas Cartwright | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|||||
Pauline Butler | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Marian Reed | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Hugh Nicholson-Walker | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Ellis Thomas Amos | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.