ymddiriedolwyr DUCHY OF LANCASTER BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 1026752
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Parker | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|||||||||||||
Diane Hawkins DLJP | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||||||||||
The Hon Mr. Justice Timothy Fancourt | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||||||||||
Sonia Tolaney | Ymddiriedolwr | 30 October 2020 |
|
|
||||||||||||
SIR MICHAEL JOHN STEVENS KCVO FCA | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|||||||||||||
MARK BLUNDELL | Ymddiriedolwr | 14 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.