ymddiriedolwyr BRITISH YEMENI SOCIETY
Rhif yr elusen: 1027531
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taher Qassim | Cadeirydd | 01 June 2016 |
|
|||||
John Hobson Coulter OBE | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Moneef Ahmed Abdullah Al Azraki | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Raiman Al-Hamdani | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
FRANCES MARY GUY | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Shady Mohamed Qubaty | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Patricia Louise Hosking | Ymddiriedolwr | 19 June 2020 |
|
|
||||
Dr John Albert Noel Brehony CMG | Ymddiriedolwr | 19 June 2020 |
|
|||||
Hamdan Dammag | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|||||
James Spencer | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.