ymddiriedolwyr ST CHADS PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1027608
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Louise Tainton | Cadeirydd | 27 November 2019 |
|
|||||
Melanie Dawn George | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|||||
Haidong Li | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|||||
Joanna Elizabeth Coburn | Ymddiriedolwr | 06 December 2017 |
|
|
||||
Eralba Wakefield | Ymddiriedolwr | 05 December 2016 |
|
|
||||
Sarah Jane Trussell | Ymddiriedolwr | 16 October 2014 |
|
|||||
Alison Smith | Ymddiriedolwr | 23 October 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.