ymddiriedolwyr CAPTAIN ALLOTTS CHARITY
Rhif yr elusen: 1031049
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Councillor Caroline Makinson | Ymddiriedolwr | 19 May 2023 |
|
|||||||
Councillor James Higginbottom | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|
||||||
Councillor Brenda Eastwood | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|||||||
Cllr Robert Frost | Ymddiriedolwr | 19 December 2013 |
|
|||||||
COUNCILLOR MICHAEL JAMES STOWE | Ymddiriedolwr | 31 January 2013 |
|
|
||||||
COUNCILLOR TIM SHEPHERD | Ymddiriedolwr | 12 January 2012 |
|
|||||||
COUNCILLOR STEPHEN G HOUGHTON CHAIRMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
COUNCILLOR ROBIN FRANKLIN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.