Hanes ariannol ASSEMBLIES OF GOD INCORPORATED
Rhif yr elusen: 1032245
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.22m | £2.20m | £2.19m | £4.42m | £3.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.25m | £2.01m | £1.69m | £2.34m | £2.91m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £26.06k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.13m | £1.55m | £1.30m | £2.02m | £1.70m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.09m | £642.04k | £512.40k | £973.80k | £1.28m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.34k | £4.25k | £19.92k | £10.76k | £94.24k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £352.97k | £1.42m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £8.06k | £44.03k | £111.38k | £462.22k | £38.24k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.25m | £2.01m | £1.69m | £2.34m | £2.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.75k | £24.83k | £11.16k | £11.49k | £12.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.