Dogfen lywodraethu THE FRIENDS OF THE MUSEUM OF SOMERSET
Rhif yr elusen: 1033104
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26/10/1993 AS AMENDED ON 21/10/2003 AS AMENDED ON 15/03/2011 AS AMENDED ON 20/11/2012 AS AMENDED ON 21 FEB 2017
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY PROMOTION,SUPPORT,ASSISTANCE AND IMPROVEMENT OF THE MUSEUM OF SOMERSET,TAUNTON, THROUGH THE ACTIVITIES OF A GROUP OF FRIENDS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.