ymddiriedolwyr LEA VALLEY UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1033311
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glynis Evans | Cadeirydd | 12 October 2021 |
|
|
||||
Sonia Scott Miller | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Timothy John Robinson | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Gregory Martin Benson | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Lesley Diana Robinson | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Marion Barrett | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Sara Pracy | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
LEONE JEANNE RAYNER | Ymddiriedolwr | 09 October 2017 |
|
|||||
ALAN COLE | Ymddiriedolwr | 13 October 2014 |
|
|
||||
JOHN MILLS | Ymddiriedolwr | 17 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.