ymddiriedolwyr FRIENDS OF ST DUNSTAN'S PARISH CHURCH MAYFIELD
Rhif yr elusen: 1033737
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNETTE NABAVI | Cadeirydd |
|
|
|||||||||||
Andrew Jeremy Carruthers Smither | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||||||||
Richard Miles Smith | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|||||||||||
Rev Michael John Asquith | Ymddiriedolwr | 25 March 2022 |
|
|||||||||||
Stephen Richard Blurton | Ymddiriedolwr | 25 March 2022 |
|
|
||||||||||
Robin Ian Charles Howden | Ymddiriedolwr | 23 September 2017 |
|
|
||||||||||
TIMOTHY MARTIN CHARLES RIED | Ymddiriedolwr | 10 September 2013 |
|
|
||||||||||
CHARLES HOWE MARSHALL | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
MR STEPHEN SWANTON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.