ymddiriedolwyr RICHMONDSHIRE SUBSCRIPTION CONCERTS
Rhif yr elusen: 1034173
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Elizabeth Allison | Ymddiriedolwr | 05 July 2024 |
|
|
||||
Douglas William Manning Waugh | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
Annette Jane Clark | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|||||
Thomas Simon Osorio | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Naomi Jane Meredith | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Christopher Shaw | Ymddiriedolwr | 21 June 2017 |
|
|
||||
Judy Moorhouse | Ymddiriedolwr | 10 June 2015 |
|
|
||||
ANNA JACKSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.