Dogfen lywodraethu BRIDGE YOUTH PROJECT TRUST
Rhif yr elusen: 1034800
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 02 FEB 1994 AS AMENDED ON 29 APR 1995 AS AMENDED ON 04 DEC 1995 AS AMENDED ON 31 MAR 2001 AS AMENDED ON 03 MAY 2017 AS AMENDED ON 08 MAY 2019
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSE OF THE CHARITY IS TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION PARTICULARLY AMONGST YOUNG PEOPLE IN SALISBURY
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED,IN PRACTICE SALISBURY AND SURROUNDING VILLAGES
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.