Hanes ariannol ACTION FOR ME
Rhif yr elusen: 1036419
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.11m | £949.53k | £1.19m | £2.50m | £1.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.28m | £985.98k | £832.59k | £1.33m | £1.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £63.70k | £21.12k | £40.76k | £21.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £823.30k | £828.68k | £999.11k | £2.29m | £813.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £161.31k | £34.78k | £111.32k | £18.46k | £17.23k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £127.22k | £84.81k | £81.40k | £81.94k | £139.97k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.13k | £1.27k | £301 | £1.06k | £8.56k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £107.88k | £144.60k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £97.04k | £131.00k | £127.92k | £1.31m | £66.49k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.01m | £844.99k | £716.79k | £1.08m | £1.51m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £269.63k | £140.99k | £115.81k | £243.25k | £281.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £36.04k | £35.30k | £30.65k | £36.26k | £41.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £51.09k | £17.55k | £15.66k | £0 | £38.67k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.