Hanes ariannol SANDFORDHILL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1036762
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.88k | £45.97k | £45.74k | £47.39k | £56.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.37k | £40.39k | £35.61k | £40.45k | £48.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £26.65k | £23.61k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.