Hanes ariannol FORUM FOR THE FUTURE
Rhif yr elusen: 1040519
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.33m | £5.99m | £5.81m | £5.13m | £6.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.27m | £5.42m | £5.39m | £5.39m | £6.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.12k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £17.00k | £51.15k | £152.14k | £15.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £130.00k | £158.00k | £451.00k | £170.00k | £41.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.20m | £5.83m | £5.36m | £4.96m | £6.33m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.17m | £5.26m | £5.20m | £5.10m | £6.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £99.00k | £168.00k | £195.00k | £290.00k | £206.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £56.00k | £61.00k | £59.00k | £45.00k | £64.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £431.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.