Hanes ariannol CANDOCO DANCE COMPANY
Rhif yr elusen: 1040524
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £865.23k | £792.40k | £830.81k | £882.96k | £902.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £836.12k | £872.62k | £725.19k | £857.99k | £921.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £447.89k | £447.89k | £628.63k | £602.29k | £466.13k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £572.71k | £577.92k | £695.40k | £665.18k | £533.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £198.92k | £149.14k | £27.41k | £134.60k | £266.13k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £258 | £245 | £173 | £18 | £1.20k | |
|
Incwm - Arall | £93.34k | £65.09k | £107.82k | £83.16k | £100.94k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £756.95k | £797.84k | £654.28k | £785.25k | £882.51k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £79.17k | £74.78k | £70.91k | £72.74k | £38.70k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £56.56k | £56.42k | £74.98k | £85.64k | £79.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.