ymddiriedolwyr LEA VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1041282
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diane Beck | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Paula Woffinden | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Kathleen Gissing | Ymddiriedolwr | 30 September 2015 |
|
|
||||
Katrina Sharp | Ymddiriedolwr | 16 July 2015 |
|
|
||||
JANET JACKSON | Ymddiriedolwr | 24 April 2012 |
|
|
||||
MARGARET NEVILLE CARTER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARGARET HOLMES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.