ymddiriedolwyr BLEADON CORONATION HALL
Rhif yr elusen: 1042602
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIZABETH PATTERSON | Cadeirydd | 01 January 1989 |
|
|
||||
Andrew John Scarisbrick | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|||||
Ann Christine Davies | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Gill Mary Wiliams | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||
STEVEN JOHN HARTREE | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
SCOTT MORRIS | Ymddiriedolwr | 18 August 2016 |
|
|
||||
Kevin Francis Barrett | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||
IAN GIBSON | Ymddiriedolwr | 17 October 2013 |
|
|
||||
JANE ELIZABETH DERRICK | Ymddiriedolwr | 01 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.