ymddiriedolwyr NEW INGREBOURNE TRUST
Rhif yr elusen: 1042768
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUART Kerr BROOKS | Cadeirydd | 01 January 2012 |
|
|||||
Matthew Edward Ellis Harrison | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Ian Michael David JEFFREY | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
John NORTON | Ymddiriedolwr | 07 July 2023 |
|
|
||||
Robert Hudson | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Kevyn Michael Davies-Jones | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|
||||
Andrew Rogers | Ymddiriedolwr | 11 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.