ymddiriedolwyr CHARGE FAMILY SUPPORT GROUP
Rhif yr elusen: 1042953
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVEN HO | Cadeirydd | 19 September 2015 |
|
|
||||
Judith Sarah Wright | Ymddiriedolwr | 10 July 2022 |
|
|
||||
Beverley Wright | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Anne Cheesebrough | Ymddiriedolwr | 25 March 2020 |
|
|
||||
Dr JEREMY KIRK | Ymddiriedolwr | 17 September 2016 |
|
|
||||
Martin Stevens | Ymddiriedolwr | 17 October 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.