Hanes ariannol BUTTERWICK LIMITED
Rhif yr elusen: 1044816
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.72m | £4.25m | £4.40m | £3.28m | £2.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.81m | £4.44m | £3.49m | £3.33m | £2.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £999.57k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £844.01k | £48.27k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.25m | £1.11m | £1.21m | £1.09m | £944.48k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.86m | £1.60m | £818.97k | £1.05m | £879.14k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.44m | £1.48m | £1.79m | £1.12m | £999.57k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9 | £37 | £5 | £1 | £5 | |
|
Incwm - Arall | £177.00k | £57.26k | £577.38k | £18.13k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £549.32k | £378.31k | £320.77k | £535.12k | £398.21k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.20m | £3.03m | £2.39m | £2.22m | £1.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.61m | £1.41m | £1.10m | £1.11m | £932.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £158.44k | £137.51k | £118.40k | £96.11k | £99.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.