Hanes ariannol PILGRIMS' FRIEND SOCIETY
Rhif yr elusen: 1045920
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.25m | £15.29m | £13.63m | £13.03m | £24.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.94m | £24.22m | £13.03m | £13.42m | £17.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.80m | £3.32m | £2.67m | £3.09m | £3.73m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £716.00k | £567.00k | £46.66k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.10m | £2.68m | £1.96m | £502.00k | £8.55m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £810.00k | £784.00k | £17.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.14m | £11.72m | £11.59m | £12.45m | £15.56m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £126.00k | £105.00k | £38.00k | £6.00k | £2.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £28.00k | £73.00k | £17.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £75.00k | £61.00k | £69.00k | £244.00k | £4.79m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.91m | £13.71m | £12.97m | £13.39m | £17.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £29.00k | £34.00k | £62.00k | £25.00k | £45.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.00k | £62.00k | £32.00k | £42.00k | £25.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £507.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £10.48m | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.