Hanes ariannol VISION 21 (CYFLE CYMRU)
Rhif yr elusen: 1046097
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.04m | £2.10m | £2.05m | £1.81m | £1.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.96m | £2.00m | £1.64m | £1.55m | £1.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £209.32k | £40.00k | £1.06m | £1.08m | £1.20m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £18.00k | £181.42k | £337.31k | £84.80k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £37.33k | £43.52k | £19.45k | £21.59k | £93.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £496.24k | £0 | £0 | £0 | £491.09k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.50m | £2.04m | £2.02m | £1.78m | £1.32m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £21.59k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.63k | £3.71k | £3.46k | £152 | £5.37k | |
|
Incwm - Arall | £2.07k | £6.23k | £2.00k | £6.32k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £36.04k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.95m | £1.99m | £1.63m | £1.54m | £1.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.85k | £6.18k | £4.54k | £7.51k | £9.05k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.38k | £13.61k | £0 | £13.99k | £17.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.