ymddiriedolwyr NORTH WILTS U3A
Rhif yr elusen: 1048393
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Wilks | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|||||
Kathy Tunsley | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Cynthia Spragg | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Anne Ellis | Ymddiriedolwr | 29 July 2019 |
|
|
||||
Patience Higman | Ymddiriedolwr | 14 March 2018 |
|
|||||
DORA EMMETT | Ymddiriedolwr | 11 February 2015 |
|
|
||||
MRS SUE TAYLOR | Ymddiriedolwr | 05 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.